14. juniOverskudd på DKK 256.250 Mergelsø ApSMergelsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Appel Kelkjær er medlem af ledelsen.Se mere
14. maiErstatning i styretRH ARKITEKTER A/S3 endringer i styret for RH ARKITEKTER A/S. Jørgen Appel Kelkjær er fortsatt styreleder.Se mere
23. aprilEndring i eierkretsenLH Project Management A/SBo Ramlyng reduserer sitt reelle eierskap av LH Project Management A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
23. aprilEndring i eierkretsenRH ARKITEKTER A/SBo Ramlyng reduserer sitt reelle eierskap av RH ARKITEKTER A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
9. aprilOverskudd på DKK 3,0 mio.Kopenhagen Konsulting A/SKopenhagen Konsulting A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 2,7 mio.Adversus A/SAdversus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
10. februarOverskudd på DKK 429.639 LH Project Management A/SLH Project Management A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. september 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
9. februarOverskudd på DKK 5,1 mio.RH ARKITEKTER A/SRH ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
5. januarEndring i eierkretsenAdversus A/SKristian Kirketerp Ibsen reduserer sitt reelle eierskap av Adversus A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
11. desember 2023Endring i eierkretsenAdversus A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Adversus A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
23. november 2023Jørgen Appel Kelkjær blir med i styretKopenhagen Konsulting A/SJørgen Appel Kelkjær blir med i styret for Kopenhagen Konsulting A/S.Se mere
23. november 2023Jakob Skytte forlater ledelsenKopenhagen Konsulting A/SJakob Skytte forlater ledelsen for Kopenhagen Konsulting A/S etter en periode på 5 år. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
23. november 2023Ny selskapsform AktieselskabKopenhagen Konsulting A/SKopenhagen Konsulting ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Kopenhagen Konsulting A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
1. november 2023Stefan Rosenlund blir med i styretAdversus A/SStefan Rosenlund blir med i styret for Adversus A/S. Jørgen Appel Kelkjær er fortsatt styreleder.Se mere
2. oktober 2023Nytt navn: LH Project Management A/SHRH Consulting A/SHRH Consulting A/S skifter navn til LH Project Management A/S. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
12. september 2023StiftelseHRH Consulting A/SHRH Consulting A/S stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se mere
3. august 2023Business Development RepresentativeAdversus A/S · AarhusAdversus A/S søger ny medarbejder i Aarhus på fuld tid. Kontaktperson: Brian Pedersen, CSO. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se jobopslag
25. juni 2023Overskudd på DKK 246 Mergelsø ApSMergelsø ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Appel Kelkjær er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Jørgen Appel Kelkjær forlater styretWeb Sundhed ApSJørgen Appel Kelkjær forlater styret for Web Sundhed ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. april 2023Customer SupportAdversus A/S · AarhusAdversus A/S søger ny medarbejder i Aarhus på fuld tid. Kontaktperson: Camilla Lundø, HR Manager. Jørgen Appel Kelkjær er styreleder.Se jobopslag