6. oktober 1999Jørgen Bertelsen forlater styretAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/SJørgen Bertelsen forlater styret for AUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/S etter en periode på 55 år.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/SAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/SAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/SAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 1997Jørgen Bertelsen forlater styretSAKURA COLOR PRODUCTS (EUROPE) A/SJørgen Bertelsen forlater styret for SAKURA COLOR PRODUCTS (EUROPE) A/S etter en periode på 25 år.Se mere
21. oktober 1996Regnskap for 1995 offentligjortAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/SAUTO-INSTRUMENT-FABRIKEN AIFAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 1996Jørgen Bertelsen forlater styretCB TOTALINSTALLATION A/SJørgen Bertelsen forlater styret for CB TOTALINSTALLATION A/S etter en periode på 12 år.Se mere
31. mai 1994Jørgen Bertelsen forlater styretHARTMANN NEON A/SJørgen Bertelsen forlater styret for HARTMANN NEON A/S etter en periode på 38 år.Se mere
29. oktober 1992Jørgen Bertelsen forlater styretTANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSEJørgen Bertelsen forlater styret for TANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSE etter en periode på 11 måneder.Se mere
21. november 1991Jørgen Bertelsen blir med i styretTANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSEJørgen Bertelsen blir med i styret for TANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSE.Se mere
21. november 1991Ny status NORMALTANDLÆGE CHRISTIAN SCHMIDT'S STIFTELSETidligere status: Ukjent. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
8. mars 1990Ny status UNDER KONKURSHARTMANN NEON A/STidligere status: Normal. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
7. april 1989Ny status UNDER KONKURSCB TOTALINSTALLATION A/STidligere status: Normal. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
26. mai 1988Flere forlater styretHARTMANN NEON A/S3 medlemmer forlater styret for HARTMANN NEON A/S. Jørgen Bertelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 1988Curt Richardt Ploug forlater ledelsenHARTMANN NEON A/SCurt Richardt Ploug forlater ledelsen for HARTMANN NEON A/S etter en periode på 32 år. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1988Finn Holm-Jørgensen forlater styretHARTMANN NEON A/SFinn Holm-Jørgensen forlater styret for HARTMANN NEON A/S etter en periode på 32 år. Jørgen Bertelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. august 1987Nytt navn: CB TOTALINSTALLATION A/SCB TOTALINSTALLATION ApSCB TOTALINSTALLATION ApS skifter navn til CB TOTALINSTALLATION A/S. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
9. april 1987Ny selskapsform AktieselskabCB TOTALINSTALLATION ApSCB TOTALINSTALLATION ApS skifter selskapsform. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
20. november 1983StiftelseCB TOTALINSTALLATION ApSCB TOTALINSTALLATION ApS stiftes i 1983. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere
31. januar 1972StiftelseSAKURA COLOR PRODUCTS (EUROPE) A/SSAKURA COLOR PRODUCTS (EUROPE) A/S stiftes i 1972. Jørgen Bertelsen er medlem av styret.Se mere