1. oktober 2013Jørgen Dahl forlater ledelsenANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012Jørgen Dahl forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012 etter en periode på 3 måneder.Se mere
26. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012Tidligere status: Normal. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Nadine Haarstrick forlater styretANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012Nadine Haarstrick forlater styret for ANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012 etter en periode på 12 måneder. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Jørgen Dahl blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012Jørgen Dahl erstatter Nadine Haarstrick i ledelsen for ANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012 etter en periode på 12 måneder.Se mere
1. juli 2013AdresseendringANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012ANPARTSSELSKABET 1. JULI 2012 flytter fra Vestervig til Nibe. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2012Jørgen Dahl forlater ledelsenAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApSJørgen Dahl forlater ledelsen for AARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApSAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApSAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApSAARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. april 2008 til 31. desember 2008. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2009Nytt navn: AARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApSANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008ANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008 skifter navn til AARS PRODUKT OG NEDBRYDNING ApS. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2009AdresseendringANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008ANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008 flytter til ny adresse i Give. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2008Jørgen Dahl blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008Jørgen Dahl erstatter Rene Valentin Hauge Christensen i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 21. APRIL 2008 etter en periode på 1 måned.Se mere
28. oktober 2005Jørgen Dahl forlater ledelsenNORDVESTJYSK SKROT ApSJørgen Dahl forlater ledelsen for NORDVESTJYSK SKROT ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. september 2005Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNORDVESTJYSK SKROT ApSTidligere status: Normal. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2004Jørgen Dahl forlater ledelsenGINNERUP JERN OG METAL ApSJørgen Dahl forlater ledelsen for GINNERUP JERN OG METAL ApS etter en periode på 7 år.Se mere
17. desember 2003Ny bransje: Engroshandel med affaldsprodukterNORDVESTJYSK SKROT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2003StiftelseNORDVESTJYSK SKROT ApSNORDVESTJYSK SKROT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2003Ny status UNDER KONKURSGINNERUP JERN OG METAL ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2002Regnskap for 2001 offentligjortGINNERUP JERN OG METAL ApSGINNERUP JERN OG METAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2001Regnskap for 2000 offentligjortGINNERUP JERN OG METAL ApSGINNERUP JERN OG METAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørgen Dahl er medlem af ledelsen.Se mere