31. maiUnderskudd på DKK 981.303 UMENIT ApSUMENIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 580.361 KIAPRO ApSKIAPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Daniel Kilsgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
31. maiUnderskudd på DKK 1,7 mio.MJ HOLDING AF 1/9 2009 ApSMJ HOLDING AF 1/9 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiJørgen Daniel Kilsgaard forlater styretKIAPRO ApSJørgen Daniel Kilsgaard forlater styret for KIAPRO ApS etter en periode på 13 år.Se mere
23. mars · voresbyherlev.dkNye virksomheder i Herlev i sidste månedVirksomheden ledes af Jørgen Daniel Kilsgaard. Les artikkel
19. februarStiftelseAIOH Solutions ApSAIOH Solutions ApS stiftes i bransjen anden udgivelse af software. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. februarJørgen Daniel Kilsgaard slutter som adm. direktørKIAPRO ApSJørgen Daniel Kilsgaard slutter som adm. direktør i KIAPRO ApS.Se mere
25. januarNy bransje: ComputerprogrammeringUMENIT ApSTidligere bransje: Anden udgivelse af software. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. januarNytt navn: UMENIT ApSKIAtec ApSKIAtec ApS skifter navn til UMENIT ApS. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 243.319 MJ HOLDING AF 1/9 2009 ApSMJ HOLDING AF 1/9 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 797.987 KIAPRO ApSKIAPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Daniel Kilsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 615.645 KIAtec ApSKIAtec ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 666.616 KIAPRO ApSKIAPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Daniel Kilsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 118.321 KIAtec ApSKIAtec ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Underskudd på DKK 1,4 mio.MJ HOLDING AF 1/9 2009 ApSMJ HOLDING AF 1/9 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 278.806 KIAtec ApSKIAtec ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 801.201 MJ HOLDING AF 1/9 2009 ApSMJ HOLDING AF 1/9 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 902.703 KIAPRO ApSKIAPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Daniel Kilsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMJ HOLDING AF 1/9 2009 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Daniel Kilsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Endring i eierkretsenKIAtec ApSJørgen Daniel Kilsgaard øker sitt reelle eierskap av KIAtec ApS.Se mere