18. november 2002Jørgen Erik Vestergaard forlater styretADAMSGAVE A/SJørgen Erik Vestergaard forlater styret for ADAMSGAVE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
23. februar 2000AdresseendringADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S flytter fra København Ø til Hellerup. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
6. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
10. januar 1998Jørgen Erik Vestergaard forlater styretOLE HEYES FONDJørgen Erik Vestergaard forlater styret for OLE HEYES FOND etter en periode på 8 år.Se mere
15. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortOLE HEYES FONDOLE HEYES FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1996Regnskap for 1995 offentligjortADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 24. november 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
12. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortOLE HEYES FONDOLE HEYES FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
24. november 1995StiftelseADAMSGAVE A/SADAMSGAVE A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
2. mars 1995Niels Holger Rasmussen forlater styretOLE HEYES FONDNiels Holger Rasmussen forlater styret for OLE HEYES FOND etter en periode på 6 år. Jørgen Erik Vestergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
21. januar 1993Jørgen Erik Vestergaard forlater styretOLE WESTERGAARD MODE A/SJørgen Erik Vestergaard forlater styret for OLE WESTERGAARD MODE A/S etter en periode på 20 år.Se mere
12. januar 1993Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONOLE WESTERGAARD MODE A/STidligere status: Normal. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
3. august 1989Jørgen Erik Vestergaard blir med i styretOLE HEYES FONDJørgen Erik Vestergaard blir med i styret for OLE HEYES FOND.Se mere
3. august 1989Henning Storm Knudsen blir med i ledelsenOLE HEYES FONDHenning Storm Knudsen blir med i ledelsen for OLE HEYES FOND. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
3. august 1989Ny status NORMALOLE HEYES FONDTidligere status: Ukjent. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere
30. mars 1973StiftelseOLE WESTERGAARD MODE A/SOLE WESTERGAARD MODE A/S stiftes i 1973. Jørgen Erik Vestergaard er medlem av styret.Se mere