28. mai 2010Jørgen Georg Hemicke Olesen forlater ledelsenPROMAG GEORG BAERSCH ApSJørgen Georg Hemicke Olesen forlater ledelsen for PROMAG GEORG BAERSCH ApS etter en periode på 18 år.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.PROMAG GEORG BAERSCH ApSTidligere bransje: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2000AdresseendringPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS flytter fra Risskov til Lystrup. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortPROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1995Kirsten Dunlop forlater ledelsenPROMAG GEORG BAERSCH ApSKirsten Dunlop forlater ledelsen for PROMAG GEORG BAERSCH ApS etter en periode på 3 år. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1992StiftelsePROMAG GEORG BAERSCH ApSPROMAG GEORG BAERSCH ApS stiftes i bransjen engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. Jørgen Georg Hemicke Olesen er medlem af ledelsen.Se mere