4. juniOverskudd på DKK 21 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023Underskudd på DKK 6,8 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Jonas Striegler Harild blir med i styretNIELS CLAUSON-KAAS A/SJonas Striegler Harild erstatter Anders Lohse i styret for NIELS CLAUSON-KAAS A/S etter en periode på 12 år. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 25 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2021Overskudd på DKK 6,6 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 11 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 4,2 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Abdel Malek Laghmoch blir med i styretNIELS CLAUSON-KAAS A/SAbdel Malek Laghmoch erstatter Thomas Hemmingsen i styret for NIELS CLAUSON-KAAS A/S etter en periode på 7 år. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2018Overskudd på DKK 16 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 15 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2017Mads Detlef Sørensen blir med i styretNIELS CLAUSON-KAAS A/SMads Detlef Sørensen erstatter Carina Storm Lyngsø i styret for NIELS CLAUSON-KAAS A/S etter en periode på 11 år. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2016Overskudd på DKK 12 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 10 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2014Jørgen Godt Olsen forlater ledelsenApS MATR. NR. 14 CL AF FARUMJørgen Godt Olsen forlater ledelsen for ApS MATR. NR. 14 CL AF FARUM etter en periode på 8 år.Se mere
2. juni 2014Overskudd på DKK 118.454 ApS MATR. NR. 14 CL AF FARUMApS MATR. NR. 14 CL AF FARUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 3,9 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2013Overskudd på DKK 22.159 ApS MATR. NR. 14 CL AF FARUMApS MATR. NR. 14 CL AF FARUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013Overskudd på DKK 6,7 mio.NIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortApS MATR. NR. 14 CL AF FARUMApS MATR. NR. 14 CL AF FARUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortNIELS CLAUSON-KAAS A/SNIELS CLAUSON-KAAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jørgen Godt Olsen er medlem af ledelsen.Se mere