22. oktober 2019Jørgen Grønkjær forlater styretK/S HILDESHEIMJørgen Grønkjær forlater styret for K/S HILDESHEIM etter en periode på 19 år.Se mere
20. mai 2019Overskudd på DKK 14 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
12. september 2018AdresseendringK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM flytter fra København V til København N. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
16. april 2018Overskudd på DKK 3,3 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
19. april 2017Overskudd på DKK 2,0 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
17. januar 2017AdresseendringK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM flytter til ny adresse i København V. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 4,4 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
26. mars 2015Overskudd på DKK 1,4 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
23. juli 2014AdresseendringK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM flytter til ny adresse i København V. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
12. april 2014Overskudd på DKK 1,2 mio.K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
27. mai 2013Tonny Sejr Kromann blir med i styretK/S VICTORIA ROADTonny Sejr Kromann erstatter Jørgen Grønkjær i styret for K/S VICTORIA ROAD etter en periode på 9 år.Se mere
9. mai 2013Overskudd på DKK 973.265 K/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
6. mai 2013AdresseendringK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM flytter til ny adresse i København V. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
30. april 2013Michael Larsson blir med i ledelsenK/S HILDESHEIMMichael Larsson erstatter Henrik Lind i ledelsen for K/S HILDESHEIM etter en periode på 4 år. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortK/S VICTORIA ROADK/S VICTORIA ROAD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S VICTORIA ROADK/S VICTORIA ROAD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
3. august 2010AdresseendringK/S HILDESHEIMK/S HILDESHEIM flytter fra Glostrup til København V. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere
29. juli 2010AdresseendringK/S VICTORIA ROADK/S VICTORIA ROAD flytter fra Glostrup til København V. Jørgen Grønkjær er medlem av styret.Se mere