1. september 2000Jørgen Haagen Frederiksen forlater ledelsenMAERSK TRAINING CENTRE A/SJørgen Haagen Frederiksen forlater ledelsen for MAERSK TRAINING CENTRE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortMAERSK TRAINING CENTRE A/SMAERSK TRAINING CENTRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørgen Haagen Frederiksen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMAERSK TRAINING CENTRE A/SMAERSK TRAINING CENTRE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Haagen Frederiksen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 1998Nytt navn: MAERSK TRAINING CENTRE A/SMAERSK KENYA LTD. A/SMAERSK KENYA LTD. A/S skifter navn til MAERSK TRAINING CENTRE A/S. Jørgen Haagen Frederiksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1998Erstatning i styretMAERSK KENYA LTD. A/S7 endringer i styret for MAERSK KENYA LTD. A/S. Jørgen Haagen Frederiksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1998Jørgen Haagen Frederiksen blir med i ledelsenMAERSK KENYA LTD. A/SJørgen Haagen Frederiksen erstatter Jan Al-Erhayem i ledelsen for MAERSK KENYA LTD. A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere