12. mars 1998Jørgen Havlykke forlater ledelsenHAJK ApSJørgen Havlykke forlater ledelsen for HAJK ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. februar 1998Jørgen Havlykke forlater styretHERTZ REPRO ApSJørgen Havlykke forlater styret for HERTZ REPRO ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortHERTZ REPRO ApSHERTZ REPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Jørgen Havlykke er medlem av styret.Se mere
5. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortHAJK ApSHAJK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortHAJK ApSHAJK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortHERTZ REPRO ApSHERTZ REPRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Jørgen Havlykke er medlem av styret.Se mere
7. februar 1990Arne Regner Nielsen forlater styretHERTZ REPRO ApSArne Regner Nielsen forlater styret for HERTZ REPRO ApS etter en periode på 2 år. Jørgen Havlykke er fortsatt styremedlem.Se mere
7. februar 1990Arne Regner Nielsen forlater ledelsenHAJK ApSArne Regner Nielsen forlater ledelsen for HAJK ApS etter en periode på 4 år. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 1988Jørgen Havlykke forlater styretH. HERTZ REPRO ApSJørgen Havlykke forlater styret for H. HERTZ REPRO ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. august 1988Jørgen Havlykke forlater ledelsenH. HERTZ REPRO ApSJørgen Havlykke forlater ledelsen for H. HERTZ REPRO ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. august 1988Nytt navn: HERTZ REPRO ApSA/S PSE NR.2637A/S PSE NR.2637 skifter navn til HERTZ REPRO ApS. Jørgen Havlykke er medlem av styret.Se mere
25. august 1988Flere forlater styretA/S PSE NR.26373 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR.2637. Jørgen Havlykke er fortsatt styremedlem.Se mere
25. august 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR.2637Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR.2637 etter en periode på 6 måneder. Jørgen Havlykke er medlem av styret.Se mere
5. juli 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONH. HERTZ REPRO ApSTidligere status: Normal. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1988StiftelseA/S PSE NR.2637A/S PSE NR.2637 stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Havlykke er medlem av styret.Se mere
24. desember 1986Nytt navn: HAJK ApSApS SMBK NR. 1098ApS SMBK NR. 1098 skifter navn til HAJK ApS. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 1986StiftelseApS SMBK NR. 1098ApS SMBK NR. 1098 stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1981StiftelseH. HERTZ REPRO ApSH. HERTZ REPRO ApS stiftes i 1981. Jørgen Havlykke er medlem af ledelsen.Se mere