KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SCT. JØRGENSBJERG 46 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Ivan Rasmussen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET SCT. JØRGENSBJERG 46 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Ivan Rasmussen er medlem af ledelsen.