13. desember 2023Overskudd på DKK 133.906 Marius & Friends P/SMarius & Friends P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 114.428 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
13. oktober 2023Lisbeth Jensen blir med i styretMarius & Friends P/SLisbeth Jensen erstatter Jonathan Hybel Hay i styret for Marius & Friends P/S etter en periode på 2 år. Jørgen Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
10. mai 2023Thomas Flemming Rasmussen blir med i styretMARIUS MORTENSENS EFTF. A/SThomas Flemming Rasmussen erstatter Kenneth Michael Grunow i styret for MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S etter en periode på 7 år. Jørgen Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 219.061 Marius & Friends P/SMarius & Friends P/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2021 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
9. desember 2022Overskudd på DKK 309.457 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 727.621 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
21. oktober 2021Flere forlater styretMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S2 medlemmer forlater styret for MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S. Jørgen Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
12. mai 2021StiftelseMarius & Friends P/SMarius & Friends P/S stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
9. september 2020Overskudd på DKK 361.245 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
14. oktober 2019Overskudd på DKK 29.419 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
28. september 2018Overskudd på DKK 383.856 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
24. august 2017Underskudd på DKK 338.282 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
10. november 2016Underskudd på DKK 12.924 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
3. oktober 2016Kenneth Michael Grunow blir med i styretMARIUS MORTENSENS EFTF. A/SKenneth Michael Grunow blir med i styret for MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S. Jørgen Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
1. september 2016Flere forlater styretMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S2 medlemmer forlater styret for MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S. Jørgen Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
1. september 2016Martin Iversen forlater ledelsenMARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMartin Iversen forlater ledelsen for MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S etter en periode på 29 år. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
1. september 2016Endring i eierkretsenMARIUS MORTENSENS EFTF. A/SJes Jonigk registrert som reell eier av MARIUS MORTENSENS EFTF. A/S. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
11. september 2015Overskudd på DKK 115.478 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere
14. november 2014Overskudd på DKK 94.975 MARIUS MORTENSENS EFTF. A/SMARIUS MORTENSENS EFTF. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Jørgen Jørgensen er styreleder.Se mere