5. augustAdresseendringTradeToBuy ApsTradeToBuy Aps flytter fra Allerød til Birkerød. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsenmacAdesign ApSJørgen Kenfelt er ikke lenger registrert som reell eier av macAdesign ApS.Se mere
27. november 2023Overskudd på DKK 7.922 The Future Holding ApSThe Future Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2023Underskudd på DKK 113.119 TradeToBuy ApsTradeToBuy Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 0 Total Oplevelser ApSTotal Oplevelser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Kenfelt eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juni 2023AdresseendringTrade To Buy AMBATrade To Buy AMBA flytter fra Farum til Allerød. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Nytt navn: Trade To Buy AMBAANDELSGARANT A.M.B.AANDELSGARANT A.M.B.A skifter navn til Trade To Buy AMBA. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Mette Irene Kenfelt forlater styretTradeToBuy ApsMette Irene Kenfelt forlater styret for TradeToBuy Aps etter en periode på 7 år. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023AdresseendringTradeToBuy ApsTradeToBuy Aps flytter fra Farum til Allerød. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2023Nytt navn: TradeToBuy ApsAG ADMINISTRATION ApSAG ADMINISTRATION ApS skifter navn til TradeToBuy Aps. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Endring i eierkretsenAG ADMINISTRATION ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av AG ADMINISTRATION ApS. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Jens Asschenfeldt blir med i ledelsenAG ADMINISTRATION ApSJens Asschenfeldt blir med i ledelsen for AG ADMINISTRATION ApS. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2023Nytt navn: AG ADMINISTRATION ApSANDELSGARANT ADMINISTRATION ApSANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS skifter navn til AG ADMINISTRATION ApS. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022Underskudd på DKK 7.126 The Future Holding ApSThe Future Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Jens Asschenfeldt blir med i styretANDELSGARANT ADMINISTRATION ApSJens Asschenfeldt blir med i styret for ANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Mette Irene Kenfelt forlater ledelsenANDELSGARANT ADMINISTRATION ApSMette Irene Kenfelt forlater ledelsen for ANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS etter en periode på 6 år. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Endring i eierkretsenANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av ANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2022Underskudd på DKK 322.264 ANDELSGARANT ADMINISTRATION ApSANDELSGARANT ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2022Underskudd på DKK 7.400 Total Oplevelser ApSTotal Oplevelser ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Kenfelt eier 25% av virksomheten.Se mere
13. desember 2021Underskudd på DKK 44.600 The Future Holding ApSThe Future Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Jørgen Kenfelt er medlem af ledelsen.Se mere