16. maiOverskudd på DKK 474.878 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiOverskudd på DKK 90.933 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
5. maiStiftelseGod tur de Thailand ApSGod tur de Thailand ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 46.855 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 11.373 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 9.980 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 8.115 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 32.929 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 8.784 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2021AdresseendringCommsoft ApSCommsoft ApS flytter fra Karise til Køge. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Endring i eierkretsenCommsoft ApSJørgen Lund øker sitt reelle eierskap av Commsoft ApS.Se mere
11. juni 2020Underskudd på DKK 6.736 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2020Overskudd på DKK 117.105 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2019AdresseendringCOMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS flytter fra Køge til Karise. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2019AdresseendringCommsoft ApSCommsoft ApS flytter fra Køge til Karise. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 203.424 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 110.273 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2018Underskudd på DKK 20.017 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 69.954 Commsoft ApSCommsoft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2017Overskudd på DKK 19.975 COMMSOFT HOLDING ApSCOMMSOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jørgen Lund er medlem af ledelsen.Se mere