Jørgen Lundberg har været i direktionen for LUNDBERG AUTOGLAS ApS siden 2014 og er desuden direktør i EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS.
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Lundberg er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Lundberg er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS
EJENDOMSSELSKABET MARIUS JENSENS VEJ 13, SKIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Lundberg er medlem af ledelsen.