18. desember 2023Underskudd på DKK 76.166 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.L & J AF 15. APRIL 1978 A/SL & J AF 15. APRIL 1978 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Løye eier 100% av virksomheten.Se mere
18. desember 2023Underskudd på DKK 81.134 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022AdresseendringL & J AF 15. APRIL 1978 A/SL & J AF 15. APRIL 1978 A/S flytter fra København V til Hellerup. Jørgen Løye eier 100% av virksomheten.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 63.038 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 3,1 mio.L & J AF 15. APRIL 1978 A/SL & J AF 15. APRIL 1978 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Løye eier 100% av virksomheten.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 52.605 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 3,8 mio.L & J AF 15. APRIL 1978 A/SL & J AF 15. APRIL 1978 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Løye eier 100% av virksomheten.Se mere
18. oktober 2021Underskudd på DKK 38.781 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2021Underskudd på DKK 34.657 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020Overskudd på DKK 2,8 mio.L & J AF 15. APRIL 1978 A/SL & J AF 15. APRIL 1978 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Løye eier 100% av virksomheten.Se mere
21. oktober 2020Underskudd på DKK 39.068 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 137 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2020Underskudd på DKK 38.037 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 135 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2019Jørgen Løye forlater ledelsenSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApSJørgen Løye forlater ledelsen for SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
4. desember 2019Jørgen Løye forlater ledelsenSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 119 ApSJørgen Løye forlater ledelsen for SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 119 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
4. desember 2019Endring i eierkretsenSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApSJørgen Løye er ikke lenger registrert som reell eier av SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApS.Se mere
4. desember 2019Endring i eierkretsenSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 119 ApSJørgen Løye er ikke lenger registrert som reell eier av SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 119 ApS.Se mere
23. september 2019Underskudd på DKK 1.000 SKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApSSKAGEN STRANDKLIT DELNR. 114 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jørgen Løye er medlem af ledelsen.Se mere