26. juniOverskudd på DKK 5,6 mio.THE LAB A/STHE LAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Meyer Hellum eier 20% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 106.857 The Lab Kitchen ApSThe Lab Kitchen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 449.266 JHellum81 Holding ApSJHellum81 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
2. juniUnderskudd på DKK 42.235 Kukulinas Have ApSKukulinas Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Meyer Hellum eier 100% av virksomheten.Se mere
8. aprilAdresseendringKukulinas Have ApSKukulinas Have ApS flytter fra Mesinge til Martofte. Jørgen Meyer Hellum eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Mikkel Karstad forlater ledelsenThe Lab Kitchen ApSMikkel Karstad forlater ledelsen for The Lab Kitchen ApS etter en periode på 2 år. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenThe Lab Kitchen ApSJørgen Meyer Hellum øker sitt reelle eierskap av The Lab Kitchen ApS.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.JHellum81 Holding ApSJHellum81 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.THE LAB A/STHE LAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Meyer Hellum eier 20% av virksomheten.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 297.564 The Lab Kitchen ApSThe Lab Kitchen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023StiftelseKukulinas Have ApSKukulinas Have ApS stiftes i bransjen blandet drift. Jørgen Meyer Hellum eier 100% av virksomheten.Se mere
22. desember 2022Jørgen Meyer Hellum blir med i styretTHE LAB A/SJørgen Meyer Hellum blir med i styret for THE LAB A/S.Se mere
22. desember 2022Emil Eskesen blir med i ledelsenTHE LAB A/SEmil Eskesen erstatter Jørgen Meyer Hellum i ledelsen for THE LAB A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2022Jørgen Meyer Hellum forlater ledelsenJHEEJ81 Holding ApSJørgen Meyer Hellum forlater ledelsen for JHEEJ81 Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenThe Lab Kitchen ApSJørgen Meyer Hellum reduserer sitt reelle eierskap av The Lab Kitchen ApS.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenTHE LAB A/SJørgen Meyer Hellum reduserer sitt reelle eierskap av THE LAB A/S.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenJHEEJ81 Holding ApSJørgen Meyer Hellum er ikke lenger registrert som reell eier av JHEEJ81 Holding ApS.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 6,7 mio.THE LAB A/STHE LAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.JHellum81 Holding ApSJHellum81 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 4,6 mio.JHEEJ81 Holding ApSJHEEJ81 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Meyer Hellum er medlem af ledelsen.Se mere