17. april 2020Jørgen Ole Hansen forlater ledelsenG T HOLDING ApSJørgen Ole Hansen forlater ledelsen for G T HOLDING ApS etter en periode på 22 år.Se mere
17. april 2020Endring i eierkretsenG T HOLDING ApSJørgen Ole Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av G T HOLDING ApS.Se mere
21. november 2019Overskudd på DKK 52.296 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2018Underskudd på DKK 22.954 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2017Overskudd på DKK 42.658 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2016Overskudd på DKK 2.553 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2015Overskudd på DKK 83.798 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2014Overskudd på DKK 37.725 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2013Overskudd på DKK 31.011 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2012Overskudd på DKK 43.696 G T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2011AdresseendringG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS flytter til ny adresse i Vissenbjerg. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortG T HOLDING ApSG T HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jørgen Ole Hansen er medlem af ledelsen.Se mere