21. april 2006Jørgen Pedersen forlater styretØRBÆK BRUGSFORENINGJørgen Pedersen forlater styret for ØRBÆK BRUGSFORENING etter en periode på 108 år.Se mere
26. mai 2005Karina Aadal Kaspersen blir med i styretØRBÆK BRUGSFORENINGKarina Aadal Kaspersen blir med i styret for ØRBÆK BRUGSFORENING. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2005Dorthe Elise Kvist forlater styretØRBÆK BRUGSFORENINGDorthe Elise Kvist forlater styret for ØRBÆK BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. april 2005Poul Henrik Reinhold Rasmussen blir med i styretØRBÆK BRUGSFORENINGPoul Henrik Reinhold Rasmussen erstatter Bodil Ene Harriet Bruun i styret for ØRBÆK BRUGSFORENING etter en periode på 107 år. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
17. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. april 2002Erstatning i styretØRBÆK BRUGSFORENING3 endringer i styret for ØRBÆK BRUGSFORENING. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
26. april 2001Dorthe Elise Kvist blir med i styretØRBÆK BRUGSFORENINGDorthe Elise Kvist blir med i styret for ØRBÆK BRUGSFORENING. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
11. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. april 1998Rigmor Munk Skyttegaard-Nielsen blir med i styretØRBÆK BRUGSFORENINGRigmor Munk Skyttegaard-Nielsen erstatter Anna Margrethe Madsen i styret for ØRBÆK BRUGSFORENING etter en periode på 100 år. Jørgen Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere
18. mars 1898StiftelseØRBÆK BRUGSFORENINGØRBÆK BRUGSFORENING stiftes i bransjen kolonialhandel. Jørgen Pedersen er medlem av styret.Se mere