29. juni 2011Margit Nør Pedersen blir med i ledelsenJ. P. BOLIGSERVICE ApSMargit Nør Pedersen erstatter Jørgen Pedersen i ledelsen for J. P. BOLIGSERVICE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortJ. P. BOLIGSERVICE ApSJ. P. BOLIGSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Jørgen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortJ. P. BOLIGSERVICE ApSJ. P. BOLIGSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Jørgen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2009Jørgen Pedersen forlater styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSJørgen Pedersen forlater styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 4 år.Se mere
18. desember 2008Ruth Margit Danlev forlater styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSRuth Margit Danlev forlater styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 3 år. Jørgen Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
18. november 2008Arne Gotfredsen blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSArne Gotfredsen blir med i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS. Jørgen Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
24. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortJ. P. BOLIGSERVICE ApSJ. P. BOLIGSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Jørgen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jørgen Pedersen er styreleder.Se mere
8. januar 2008AdresseendringJ. P. BOLIGSERVICE ApSJ. P. BOLIGSERVICE ApS flytter til ny adresse i Rudkøbing. Jørgen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2008Jørgen Pedersen blir med i ledelsenJ. P. BOLIGSERVICE ApSJørgen Pedersen erstatter Lars Christian Hartvig i ledelsen for J. P. BOLIGSERVICE ApS etter en periode på 17 år.Se mere
7. januar 2008Nytt navn: J. P. BOLIGSERVICE ApSH.C.H. FINANS ApSH.C.H. FINANS ApS skifter navn til J. P. BOLIGSERVICE ApS. Jørgen Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jørgen Pedersen er styreleder.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2005 til 31. desember 2005. Jørgen Pedersen er styreleder.Se mere
1. desember 2005Ruth Margit Danlev blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSRuth Margit Danlev blir med i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS. Jørgen Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
30. juni 2005Vagn Askebjerg Nielsen blir med i styretLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSVagn Askebjerg Nielsen erstatter Hans Ivan Didriksen i styret for LANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS etter en periode på 4 måneder. Jørgen Pedersen er fortsatt styreleder.Se mere
13. mai 2005Ny bransje: VarmeforsyningLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Pedersen er styreleder.Se mere
3. mars 2005StiftelseLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApSLANGELANDS FORSYNINGSSELSKAB ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Pedersen er styreleder.Se mere