5. desember 2023Underskudd på DKK 616.876 KJG Grafisk ApSKJG Grafisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Underskudd på DKK 601.391 Atlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
24. august 2023AdresseendringKJG Grafisk ApSKJG Grafisk ApS flytter til ny adresse i Kastrup. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
24. august 2023AdresseendringAtlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS flytter til ny adresse i Kastrup. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
31. juli 2023Jørgen Plæhn slutter som adm. direktørKJG Grafisk ApSJørgen Plæhn slutter som adm. direktør i KJG Grafisk ApS.Se mere
31. juli 2023Kaare Michael Grundtvig forlater ledelsenKJG Grafisk ApSKaare Michael Grundtvig forlater ledelsen for KJG Grafisk ApS etter en periode på 3 år. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
31. juli 2023Jørgen Plæhn forlater ledelsenAtlas-Plæhn Holding ApSJørgen Plæhn forlater ledelsen for Atlas-Plæhn Holding ApS etter en periode på 7 år.Se mere
31. juli 2023Nytt navn: KJG Grafisk ApSAtlasGrafisk ApSAtlasGrafisk ApS skifter navn til KJG Grafisk ApS. Jørgen Plæhn eier 50% av virksomheten.Se mere
14. november 2022Underskudd på DKK 247.988 AtlasGrafisk ApSAtlasGrafisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Plæhn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 222.328 Atlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jørgen Plæhn er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 218.389 AtlasGrafisk ApSAtlasGrafisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Plæhn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 382.526 Atlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jørgen Plæhn er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2020Underskudd på DKK 456.850 AtlasGrafisk ApSAtlasGrafisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Plæhn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. desember 2020Overskudd på DKK 465.340 Atlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jørgen Plæhn er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Kaare Michael Grundtvig blir med i ledelsenAtlasGrafisk ApSKaare Michael Grundtvig erstatter Jørgen Engmann Hildorf i ledelsen for AtlasGrafisk ApS etter en periode på 2 år. Jørgen Plæhn er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2020Endring i eierkretsenAtlasGrafisk ApSJørgen Plæhn øker sitt reelle eierskap av AtlasGrafisk ApS.Se mere
19. november 2019Overskudd på DKK 421.575 Atlas-Plæhn Holding ApSAtlas-Plæhn Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jørgen Plæhn er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2019Underskudd på DKK 403.304 AtlasGrafisk ApSAtlasGrafisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. september 2018 til 30. juni. Jørgen Plæhn er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mars 2019Jørgen Plæhn forlater styretATLAS-PLÆHN GRAFISK A/SJørgen Plæhn forlater styret for ATLAS-PLÆHN GRAFISK A/S etter en periode på 9 år.Se mere
12. mars 2019Jørgen Plæhn forlater ledelsenATLAS-PLÆHN GRAFISK A/SJørgen Plæhn forlater ledelsen for ATLAS-PLÆHN GRAFISK A/S etter en periode på 9 år.Se mere