22. september 2003Jørgen Poul Jensen forlater ledelsenHOLDINGAKTIESELSKABET JGJørgen Poul Jensen forlater ledelsen for HOLDINGAKTIESELSKABET JG etter en periode på 7 måneder.Se mere
9. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortHOLDINGAKTIESELSKABET JGHOLDINGAKTIESELSKABET JG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Poul Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2003Jørgen Poul Jensen forlater styretHFS DATA A/SJørgen Poul Jensen forlater styret for HFS DATA A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
1. juli 2003Carsten Wandorf blir med i ledelsenHFS DATA A/SCarsten Wandorf erstatter Jørgen Poul Jensen i ledelsen for HFS DATA A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
12. juni 2003Jørgen Poul Jensen forlater styretTÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/SJørgen Poul Jensen forlater styret for TÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
12. juni 2003Jørgen Poul Jensen forlater ledelsenTÆPPELAND HOLDING A/SJørgen Poul Jensen forlater ledelsen for TÆPPELAND HOLDING A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/STÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Poul Jensen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTPL AF 31/12 1998 A/STPL AF 31/12 1998 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Poul Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortJENSEN DATA A/SJENSEN DATA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørgen Poul Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2003Jørgen Poul Jensen forlater styretJENSEN SEGA A/SJørgen Poul Jensen forlater styret for JENSEN SEGA A/S etter en periode på 2 måneder.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i styretJENSEN SEGA A/SJørgen Poul Jensen blir med i styret for JENSEN SEGA A/S.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i styretJENSEN DATA A/SJørgen Poul Jensen erstatter Kim Breyen i styret for JENSEN DATA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i styretTÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/SJørgen Poul Jensen erstatter Kim Breyen i styret for TÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/S etter en periode på 1 år.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i ledelsenHOLDINGAKTIESELSKABET JGJørgen Poul Jensen blir med i ledelsen for HOLDINGAKTIESELSKABET JG.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i ledelsenTPL AF 31/12 1998 A/SJørgen Poul Jensen erstatter Kim Breyen i ledelsen for TPL AF 31/12 1998 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. februar 2003Jørgen Poul Jensen blir med i ledelsenJENSEN DATA A/SJørgen Poul Jensen erstatter Kim Breyen i ledelsen for JENSEN DATA A/S etter en periode på 2 år.Se mere