4. juni 2010Jørgen Riis forlater ledelsenNEW FUTURE ApSJørgen Riis forlater ledelsen for NEW FUTURE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortNEW FUTURE ApSNEW FUTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortNEW FUTURE ApSNEW FUTURE ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. november 2006 til 31. desember 2007. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2006AdresseendringNEW FUTURE ApSNEW FUTURE ApS flytter til ny adresse i Kolding. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2006StiftelseNEW FUTURE ApSNEW FUTURE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2002Jørgen Riis forlater styretCIGARBAR NO. 1 ApSJørgen Riis forlater styret for CIGARBAR NO. 1 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
27. mai 2002Jørgen Riis forlater ledelsenCIGARBAR NO. 1 ApSJørgen Riis forlater ledelsen for CIGARBAR NO. 1 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
9. januar 2001Jørgen Riis forlater ledelsenTOWER INVEST ApSJørgen Riis forlater ledelsen for TOWER INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. april 2000Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningTOWER INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2000Ny status UNDER KONKURSTOWER INVEST ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTOWER INVEST ApSTidligere status: Normal. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 1998Ny status UNDER KONKURSCIGARBAR NO. 1 ApSTidligere status: Normal. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 1998Flere forlater styretCIGARBAR NO. 1 ApS2 medlemmer forlater styret for CIGARBAR NO. 1 ApS. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 1997Nytt navn: CIGARBAR NO. 1 ApSApS KBIL 17 NR. 1055ApS KBIL 17 NR. 1055 skifter navn til CIGARBAR NO. 1 ApS. Jørgen Riis er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1997Jørgen Riis blir med i styretApS KBIL 17 NR. 1055Jørgen Riis blir med i styret for ApS KBIL 17 NR. 1055.Se mere
24. oktober 1997Jørgen Riis blir med i ledelsenApS KBIL 17 NR. 1055Jørgen Riis blir med i ledelsen for ApS KBIL 17 NR. 1055.Se mere
10. oktober 1997Jørgen Riis blir med i ledelsenTOWER INVEST ApSJørgen Riis erstatter Robert Paul Morrison i ledelsen for TOWER INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. februar 1995Jørgen Riis forlater ledelsenZEPIA FILM & TV INVEST ApSJørgen Riis forlater ledelsen for ZEPIA FILM & TV INVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
5. februar 1993Jørgen Riis forlater styretZEPIA FILM & TV ApSJørgen Riis forlater styret for ZEPIA FILM & TV ApS etter en periode på 17 år.Se mere
5. februar 1993Jørgen Riis forlater ledelsenZEPIA FILM & TV ApSJørgen Riis forlater ledelsen for ZEPIA FILM & TV ApS etter en periode på 17 år.Se mere