CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT
CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørgen Sandstrøm Lindeberg er styreleder.