30. augustEndring i eierkretsenOfficeguru A/SDaniel Nordberg Wilk reduserer sitt reelle eierskap av Officeguru A/S. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
31. maiStiftelseBloomer Concept ApSBloomer Concept ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
22. januarUnderskudd på DKK 4,9 mio.Officeguru A/SOfficeguru A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
10. januarOverskudd på DKK 634.791 JW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Endring i eierkretsenOfficeguru A/SDaniel Nordberg Wilk reduserer sitt reelle eierskap av Officeguru A/S. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
9. februar 2023Overskudd på DKK 740.382 JW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Underskudd på DKK 574.053 Officeguru A/SOfficeguru A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
18. januar 2023Thomas Zeihlund blir med i styretOfficeguru A/SThomas Zeihlund blir med i styret for Officeguru A/S. Jørgen Wilk er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 2023AdresseendringJW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS flytter fra København K til Hellerup. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022AdresseendringOfficeguru A/SOfficeguru A/S flytter fra København K til København Ø. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
3. januar 2022Overskudd på DKK 6,3 mio.JW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2021Overskudd på DKK 2,2 mio.Officeguru A/SOfficeguru A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2020 til 31. juli. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
22. april 2021Jakob Mikkel Dyhr Hansen forlater styretOfficeguru A/SJakob Mikkel Dyhr Hansen forlater styret for Officeguru A/S etter en periode på 1 år. Jørgen Wilk er fortsatt styremedlem.Se mere
13. november 2020Overskudd på DKK 10 mio.JW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.Officeguru A/SOfficeguru A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2019 til 31. juli. Jørgen Wilk er medlem av styret.Se mere
3. mars 2020Nye navn i styretOfficeguru A/S3 nye medlemmer blir med i styret for Officeguru A/S. Jørgen Wilk er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 172.716 JW Holding 2016 ApSJW Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jørgen Wilk er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2019Endring i eierkretsenOfficeguru A/SJørgen Wilk er ikke lenger registrert som reell eier av Officeguru A/S.Se mere
12. desember 2019Overskudd på DKK 564.382 Officeguru A/SOfficeguru A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2018 til 31. juli. Jørgen Wilk eier 36,7% av virksomheten.Se mere
9. desember 2019Jannik Kruse Petersen blir med i styretOfficeguru A/SJannik Kruse Petersen blir med i styret for Officeguru A/S. Jørgen Wilk eier 36,7% av virksomheten.Se mere