28. juniUnderskudd på DKK 1,9 mio.JØRGEN WINDELEV A/SJØRGEN WINDELEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 1,9 mio.JØRGEN WINDELEV HOLDING ApSJØRGEN WINDELEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
23. februarOverskudd på DKK 55.988 IDEGRAFIK LEASING ApSIDEGRAFIK LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 4,5 mio.JØRGEN WINDELEV A/SJØRGEN WINDELEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 4,5 mio.JØRGEN WINDELEV HOLDING ApSJØRGEN WINDELEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Underskudd på DKK 147.845 IDEGRAFIK LEASING ApSIDEGRAFIK LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Anders Bjørn Aistrup slutter som adm. direktørJØRGEN WINDELEV A/SAnders Bjørn Aistrup slutter som adm. direktør i JØRGEN WINDELEV A/S. Jørgen Windelev er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. desember 2022Jørgen Windelev blir med i ledelsenJØRGEN WINDELEV A/SJørgen Windelev blir med i ledelsen for JØRGEN WINDELEV A/S.Se mere
7. juni 2022Nils-Ole Heggland blir med i styretJØRGEN WINDELEV A/SNils-Ole Heggland erstatter Anders Bjørn Aistrup i styret for JØRGEN WINDELEV A/S etter en periode på 2 måneder. Jørgen Windelev eier 100% av virksomheten.Se mere
20. april 2022Overskudd på DKK 254.445 JØRGEN WINDELEV HOLDING ApSJØRGEN WINDELEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2022Overskudd på DKK 27.213 IDEGRAFIK LEASING ApSIDEGRAFIK LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 241.994 JØRGEN WINDELEV A/SJØRGEN WINDELEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørgen Windelev eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mars 2022Anders Bjørn Aistrup blir med i styretJØRGEN WINDELEV A/SAnders Bjørn Aistrup erstatter Flemming Olesen i styret for JØRGEN WINDELEV A/S etter en periode på 2 år. Jørgen Windelev eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mars 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.JØRGEN WINDELEV A/SJØRGEN WINDELEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Windelev eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mars 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.JØRGEN WINDELEV HOLDING ApSJØRGEN WINDELEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2021Underskudd på DKK 12.261 IDEGRAFIK LEASING ApSIDEGRAFIK LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2020 · Printogmedier.dkJørgen Windelev fejrer 60 år som grafisk fabrikantDen 14. oktober 2020 er det 60 år siden, at fabrikant og kemigraf Jørgen Windelev etablerede selvstændig reprovirksomhed på Lindgreens Allé på Amager. Les artikkel
9. oktober 2020 · PackMarkedetJørgen Windelev fejrer 60 år som grafisk fabrikantJørgen Windelev fyldte 80 år i 2018 og er involveret både i det daglige arbejde og den strategiske udvikling af virksomheden, herunder i bestyrelsen. Les artikkel
9. september 2020Flemming Olesen blir med i styretJØRGEN WINDELEV A/SFlemming Olesen erstatter Jørgen Arthur Schmidt i styret for JØRGEN WINDELEV A/S etter en periode på 2 år. Jørgen Windelev eier 100% av virksomheten.Se mere
3. august 2020Overskudd på DKK 50.608 IDEGRAFIK LEASING ApSIDEGRAFIK LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørgen Windelev er medlem af ledelsen.Se mere