14. september 2009Jørn Aas Christensen forlater ledelsenAAS HOLDING AF 2007 ApSJørn Aas Christensen forlater ledelsen for AAS HOLDING AF 2007 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAAS HOLDING AF 2007 ApSTidligere status: Normal. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2009Jørn Aas Christensen forlater styretERREA SPORT DENMARK ApSJørn Aas Christensen forlater styret for ERREA SPORT DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. november 2008Jørn Aas Christensen forlater styretTOPSPORTY ApSJørn Aas Christensen forlater styret for TOPSPORTY ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
10. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortAAS HOLDING AF 2007 ApSAAS HOLDING AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. juni 2007 til 31. desember 2007. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTOPSPORTY ApSTOPSPORTY ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2007 til 31. desember 2007. Jørn Aas Christensen er styreleder.Se mere
28. februar 2008AdresseendringTOPSPORTY ApSTOPSPORTY ApS flytter fra Spjald til Aulum. Jørn Aas Christensen er styreleder.Se mere
15. februar 2008Jørn Aas Christensen blir med i styretTOPSPORTY ApSJørn Aas Christensen blir med i styret for TOPSPORTY ApS.Se mere
15. februar 2008Jørn Aas Christensen forlater ledelsenTOPSPORTY ApSJørn Aas Christensen forlater ledelsen for TOPSPORTY ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
15. februar 2008Nytt navn: TOPSPORTY ApSASM ApSASM ApS skifter navn til TOPSPORTY ApS. Jørn Aas Christensen er styreleder.Se mere
5. februar 2008Ny status UNDER KONKURSERREA SPORT DENMARK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jørn Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
15. januar 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGERREA SPORT DENMARK ApSTidligere status: Normal. Jørn Aas Christensen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2007Jørn Aas Christensen forlater ledelsenERREA SPORT DENMARK ApSJørn Aas Christensen forlater ledelsen for ERREA SPORT DENMARK ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
3. oktober 2007Regnskap for 2006 offentligjortERREA SPORT DENMARK ApSERREA SPORT DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. august 2005 til 31. desember 2006. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2007AdresseendringASM ApSASM ApS flytter fra Sørvad til Spjald. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2007StiftelseASM ApSASM ApS stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2007StiftelseAAS HOLDING AF 2007 ApSAAS HOLDING AF 2007 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2007Ny status NORMALERREA SPORT DENMARK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGERREA SPORT DENMARK ApSTidligere status: Normal. Jørn Aas Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2006Jørn Aas Christensen blir med i ledelsenERREA SPORT DENMARK ApSJørn Aas Christensen erstatter Brian Sørensen i ledelsen for ERREA SPORT DENMARK ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere