15. januar 2004Niels Aksel Christiansen blir med i styretCONSENTA HOLDING A/SNiels Aksel Christiansen erstatter Jørn Høiberg Møller i styret for CONSENTA HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. desember 2003Niels Jensen blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SNiels Jensen erstatter Jørn Høiberg Møller i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
6. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortCONSENTA HOLDING A/SCONSENTA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Jørn Høiberg Møller er medlem av styret.Se mere
6. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortGRØNVOLD & SCHOU A/SGRØNVOLD & SCHOU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Jørn Høiberg Møller er medlem av styret.Se mere
30. januar 2003Jørn Høiberg Møller blir med i styretGRØNVOLD & SCHOU A/SJørn Høiberg Møller blir med i styret for GRØNVOLD & SCHOU A/S.Se mere
30. januar 2003Erstatning i styretCONSENTA HOLDING A/S5 endringer i styret for CONSENTA HOLDING A/S. Jørn Høiberg Møller er fortsatt styremedlem.Se mere
30. januar 2003Henrik Jørgensen blir med i ledelsenGRØNVOLD & SCHOU A/SHenrik Jørgensen erstatter Kim Kølbæk Kjær i ledelsen for GRØNVOLD & SCHOU A/S etter en periode på 4 måneder. Jørn Høiberg Møller er medlem av styret.Se mere
8. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortCONSENTA HOLDING A/SCONSENTA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Jørn Høiberg Møller er medlem av styret.Se mere
9. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortCONSENTA HOLDING A/SCONSENTA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Jørn Høiberg Møller er medlem av styret.Se mere
2. februar 2001Jørn Høiberg Møller blir med i styretCONSENTA HOLDING A/SJørn Høiberg Møller blir med i styret for CONSENTA HOLDING A/S.Se mere