16. mars 2008Hemming Nielsen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FHemming Nielsen erstatter Jørn Jensen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden forsikringSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FTidligere bransje: Skadesforsikringsvirksomhed. Jørn Jensen er medlem av styret.Se mere
10. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jørn Jensen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2007Nye navn i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F2 nye medlemmer blir med i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F. Jørn Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jørn Jensen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørn Jensen er medlem av styret.Se mere
7. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørn Jensen er medlem av styret.Se mere
21. mars 2004Jørn Jensen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FJørn Jensen erstatter Hans Jørgen Larsen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 8 år.Se mere