7. mai 2014Jørn Møller Rasmussen forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBJørn Møller Rasmussen forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 10 år.Se mere
12. mai 2011Leif Frederiksen forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBLeif Frederiksen forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 14 år. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2009Peter Allan Larsen blir med i styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBPeter Allan Larsen blir med i styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. november 2008Poul Erik Michael Ebdahl forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBPoul Erik Michael Ebdahl forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 3 år. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden forsikringFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBTidligere bransje: Skadesforsikringsvirksomhed. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2007Poul Rye blir med i styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBPoul Rye blir med i styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2005Jørn Møller Rasmussen forlater styretFLSMIDTH AIRTECH A/SJørn Møller Rasmussen forlater styret for FLSMIDTH AIRTECH A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. juni 2005Kjeld Bjerg Kjeldsen forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBKjeld Bjerg Kjeldsen forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 9 måneder. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2005Poul Erik Michael Ebdahl blir med i styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBPoul Erik Michael Ebdahl blir med i styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2005Mogens Dan Frederiksen forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBMogens Dan Frederiksen forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 8 måneder. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortFLSMIDTH AIRTECH A/SFLSMIDTH AIRTECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
17. februar 2005Nytt navn: FLSMIDTH AIRTECH A/SF. L. SMIDTH AIRTECH A/SF. L. SMIDTH AIRTECH A/S skifter navn til FLSMIDTH AIRTECH A/S. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2005Tonny Jonsson forlater styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBTonny Jonsson forlater styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 8 år. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2004Jørn Møller Rasmussen blir med i styretFLS - AUTOFORSIKRINGSKLUBJørn Møller Rasmussen blir med i styret for FLS - AUTOFORSIKRINGSKLUB.Se mere
26. august 2004Thomas Gustav Otterberg forlater ledelsenF. L. SMIDTH AIRTECH A/SThomas Gustav Otterberg forlater ledelsen for F. L. SMIDTH AIRTECH A/S etter en periode på 2 år. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. august 2004Arndt Hovald Nørgaard blir adm. direktørF. L. SMIDTH AIRTECH A/SArndt Hovald Nørgaard blir adm. direktør i F. L. SMIDTH AIRTECH A/S. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortF. L. SMIDTH AIRTECH A/SF. L. SMIDTH AIRTECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
29. januar 2004Erstatning i styretF. L. SMIDTH AIRTECH A/S3 endringer i styret for F. L. SMIDTH AIRTECH A/S. Jørn Møller Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortF. L. SMIDTH AIRTECH A/SF. L. SMIDTH AIRTECH A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2002 til 31. desember 2002. Jørn Møller Rasmussen er medlem av styret.Se mere
4. april 2003Jørn Møller Rasmussen blir med i styretF. L. SMIDTH AIRTECH A/SJørn Møller Rasmussen blir med i styret for F. L. SMIDTH AIRTECH A/S.Se mere