16. aprilJørn Møller blir med i styretBMH HOLDING A/SJørn Møller blir med i styret for BMH HOLDING A/S.Se mere
16. aprilJan Koch Møller blir med i ledelsenBMH HOLDING A/SJan Koch Møller erstatter Kirsten Marie Møller i ledelsen for BMH HOLDING A/S etter en periode på 45 år. Jørn Møller er medlem av styret.Se mere
27. desember 2023Endring i eierkretsenBMH Holding 2023 ApSJørn Møller registrert som reell eier av BMH Holding 2023 ApS.Se mere
12. mars 2003Jørn Møller forlater styretARNITLUND HANDELS ApSJørn Møller forlater styret for ARNITLUND HANDELS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Jørn Møller er medlem av styret.Se mere
29. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Jørn Møller er medlem av styret.Se mere
29. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Jørn Møller er medlem av styret.Se mere
7. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Jørn Møller er medlem av styret.Se mere
27. november 1998Jørn Møller blir med i styretARNITLUND HANDELS ApSJørn Møller blir med i styret for ARNITLUND HANDELS ApS.Se mere