1. maiAdresseendringFremdrift & Plus ApSFremdrift & Plus ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 1.326 Fremdrift & Plus ApSFremdrift & Plus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 1.332 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Nytt navn: Fremdrift & Plus ApSINORANGE ApSINORANGE ApS skifter navn til Fremdrift & Plus ApS. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Underskudd på DKK 77.626 INORANGE ApSINORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Underskudd på DKK 195.653 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2022AdresseendringINORANGE ApSINORANGE ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2022Underskudd på DKK 134.758 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2022Underskudd på DKK 44.478 INORANGE ApSINORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2021Stephan Muurholm blir ny styrelederVÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/SStephan Muurholm erstatter Jørn Ræbild som styreleder hos VÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/S etter en periode på 7 år.Se mere
21. oktober 2020Overskudd på DKK 388.289 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2020Overskudd på DKK 224.968 INORANGE ApSINORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2020AdresseendringVIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2020AdresseendringINORANGE ApSINORANGE ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.VÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/SVÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jørn Ræbild er styreleder.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 105.311 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 107.261 INORANGE ApSINORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.VÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/SVÆRKSTEDET GREGERSEN & VIG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jørn Ræbild er styreleder.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 211.122 VIMIO GROUP ApSVIMIO GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 90.558 INORANGE ApSINORANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Jørn Ræbild er medlem af ledelsen.Se mere