3. juni 2009Jørnn Lou-Møller forlater styretDUEODDE GOLFBANE A/SJørnn Lou-Møller forlater styret for DUEODDE GOLFBANE A/S etter en periode på 24 år.Se mere
7. august 2008AdresseendringDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S endrer adresse. Jørnn Lou-Møller er medlem av styret.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jørnn Lou-Møller er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Hans Bartholdy Bech blir med i ledelsenDUEODDE GOLFBANE A/SHans Bartholdy Bech erstatter Jørnn Lou-Møller i ledelsen for DUEODDE GOLFBANE A/S etter en periode på 23 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Drift af sportsanlægDUEODDE GOLFBANE A/STidligere bransje: Andre sportsanlæg. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2003Bo Christian Lund Hansen blir ny styrelederDUEODDE GOLFBANE A/SBo Christian Lund Hansen erstatter Preben Hansen som styreleder hos DUEODDE GOLFBANE A/S etter en periode på 18 år. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2000Ny bransje: Andre sportsanlægDUEODDE GOLFBANE A/STidligere bransje: Idrætsklubber. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: IdrætsklubberDUEODDE GOLFBANE A/STidligere bransje: Reklamebureauvirksomhed. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 1999Hans Kofod-Andersen blir med i styretDUEODDE GOLFBANE A/SHans Kofod-Andersen blir med i styret for DUEODDE GOLFBANE A/S. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortDUEODDE GOLFBANE A/SDUEODDE GOLFBANE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1997Michael Kure forlater styretDUEODDE GOLFBANE A/SMichael Kure forlater styret for DUEODDE GOLFBANE A/S etter en periode på 13 år. Jørnn Lou-Møller er medlem af ledelsen.Se mere