1. oktober 2022Jürgen Werner forlater styretREHAU-BEHR A/SJürgen Werner forlater styret for REHAU-BEHR A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 3,7 mio.REHAU-BEHR A/SREHAU-BEHR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jürgen Werner er styreleder.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 137.799 REHAU-BEHR A/SREHAU-BEHR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jürgen Werner er styreleder.Se mere
13. mai 2020Overskudd på DKK 4,8 mio.REHAU-BEHR A/SREHAU-BEHR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jürgen Werner er styreleder.Se mere
1. januar 2020Jürgen Werner blir med i styretREHAU-BEHR A/SJürgen Werner blir med i styret for REHAU-BEHR A/S.Se mere
1. januar 2020Michael Will blir med i ledelsenREHAU-BEHR A/SMichael Will blir med i ledelsen for REHAU-BEHR A/S. Jürgen Werner er styreleder.Se mere