15. desember 2008Jean F.H.P. Mandeville blir med i ledelsenEND2END VAS ApSJean F.H.P. Mandeville erstatter Kai Oliver Brentle i ledelsen for END2END VAS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortEND2END VAS ApSEND2END VAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kai Oliver Brentle er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Trådløs telekommunikationEND2END VAS ApSTidligere bransje: Udbydere af trådløs kommunikation. Kai Oliver Brentle er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortEND2END VAS ApSEND2END VAS ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 2005 til 31. desember 2006. Kai Oliver Brentle er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2006Kai Oliver Brentle blir med i ledelsenEND2END VAS ApSKai Oliver Brentle blir med i ledelsen for END2END VAS ApS.Se mere
1. desember 2006Bernadette Anne Lyons blir adm. direktørEND2END VAS ApSBernadette Anne Lyons erstatter Atte Saku Juhani Miettinen som adm. direktør i END2END VAS ApS. Kai Oliver Brentle er forsatt medlem av ledelsen.Se mere