27. juli 2007Kai Uli Köppen forlater styretWELLTEC HOLDING ApSKai Uli Köppen forlater styret for WELLTEC HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. juli 2007Jørgen Hallundbæk blir med i ledelsenWELLTEC HOLDING ApSJørgen Hallundbæk erstatter Kai Uli Köppen i ledelsen for WELLTEC HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortWELLTEC HOLDING ApSWELLTEC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Kai Uli Köppen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortWELLTEC HOLDING ApSWELLTEC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. desember 2004 til 31. desember 2005. Kai Uli Köppen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2005Endring i eierkretsenWELLTEC HOLDING ApSJørgen Hallundbæk registrert som reell eier av WELLTEC HOLDING ApS. Kai Uli Köppen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2005Kai Uli Köppen blir med i styretWELLTEC HOLDING ApSKai Uli Köppen blir med i styret for WELLTEC HOLDING ApS.Se mere
2. juni 2005Kai Uli Köppen blir med i ledelsenWELLTEC HOLDING ApSKai Uli Köppen erstatter Klaus Søgaard i ledelsen for WELLTEC HOLDING ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
2. juni 2005Ny bransje: Finansielle holdingselskaberWELLTEC HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kai Uli Köppen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2005Nytt navn: WELLTEC HOLDING ApSGFKJUS 729 ApSGFKJUS 729 ApS skifter navn til WELLTEC HOLDING ApS. Kai Uli Köppen er medlem af ledelsen.Se mere