Lise Lotte Bjerregaard Hansen erstatter Thomas Andresen i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder. Kai Wittenkamp er fortsatt nestleder i styret.
Thomas Andresen erstatter Rosa Benkjer i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Kai Wittenkamp er fortsatt nestleder i styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kai Wittenkamp er nestleder i styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kai Wittenkamp er nestleder i styret.
Flemming Jensen erstatter Henry Hansen Fuglsang i styret for SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø etter en periode på 3 år. Kai Wittenkamp er fortsatt nestleder i styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kai Wittenkamp er nestleder i styret.
Jeanette Dürr forlater styret for SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø etter en periode på 2 år. Kai Wittenkamp er fortsatt nestleder i styret.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Kai Wittenkamp er nestleder i styret.