2. juli 2015 · Dk-nyt VIPTre mænd i it-branchen snød statskassen for 42 millionerTo andre mænd i ledelsen, Asif Mahmood og Kaiser Muneer Raja, er hver blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder. Les artikkel
19. desember 2012Kaiser Muneer Raja forlater styretTRONICA A/SKaiser Muneer Raja forlater styret for TRONICA A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. august 2012Kaiser Muneer Raja forlater styretINVIAT A/SKaiser Muneer Raja forlater styret for INVIAT A/S etter en periode på 4 år.Se mere
28. august 2012Kaiser Muneer Raja forlater ledelsenINVIAT A/SKaiser Muneer Raja forlater ledelsen for INVIAT A/S etter en periode på 5 år.Se mere
12. september 2011Kaiser Muneer Raja forlater ledelsenMIRAKLE ApSKaiser Muneer Raja forlater ledelsen for MIRAKLE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. august 2011Kaiser Muneer Raja forlater ledelsenDIGIWORKS ApSKaiser Muneer Raja forlater ledelsen for DIGIWORKS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. juli 2011Kaiser Muneer Raja forlater ledelsenTEKOPIA HOLDING ApSKaiser Muneer Raja forlater ledelsen for TEKOPIA HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDIGIWORKS ApSDIGIWORKS ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 2009 til 31. desember 2010. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTEKOPIA HOLDING ApSTEKOPIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 2009 til 31. desember 2010. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortMIRAKLE ApSMIRAKLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2010Ny status UNDER KONKURSINVIAT A/STidligere status: Normal. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortINVIAT A/SINVIAT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2010AdresseendringINVIAT A/SINVIAT A/S flytter fra Ishøj til Brøndby. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2009Nytt navn: INVIAT A/SGETMORE A/SGETMORE A/S skifter navn til INVIAT A/S. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortMIRAKLE ApSMIRAKLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2009StiftelseTEKOPIA HOLDING ApSTEKOPIA HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2009StiftelseDIGIWORKS ApSDIGIWORKS ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Kaiser Muneer Raja er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2009Ny status UNDER KONKURSTRONICA A/STidligere status: Normal. Kaiser Muneer Raja er medlem av styret.Se mere
9. mars 2009Kaiser Muneer Raja forlater ledelsenMULTIMEDIA WORLD ApSKaiser Muneer Raja forlater ledelsen for MULTIMEDIA WORLD ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
9. mars 2009Nytt navn: TRONICA A/SMULTIMEDIA WORLD A/SMULTIMEDIA WORLD A/S skifter navn til TRONICA A/S. Kaiser Muneer Raja er medlem av styret.Se mere