5. april 2006Bjarne Jermin Pedersen blir med i styretGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SBjarne Jermin Pedersen erstatter Kaj Aage Andersen i styret for GLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S etter en periode på 9 år.Se mere
21. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
27. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
21. november 2003Erik Bandelow Winther blir med i styretGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SErik Bandelow Winther erstatter Jette Benedicte Lønberg Petersen i styret for GLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S etter en periode på 27 år. Kaj Aage Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 2002Kaj Aage Andersen forlater ledelsenKAJANDER ApSKaj Aage Andersen forlater ledelsen for KAJANDER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
9. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
3. september 2002Endring i eierkretsenGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SThomas Lindebjerg Petersen registrert som reell eier av GLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
14. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
8. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
29. oktober 1999Kaj Aage Andersen forlater ledelsenPINUS ALBA ApSKaj Aage Andersen forlater ledelsen for PINUS ALBA ApS etter en periode på 13 år.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortPINUS ALBA ApSPINUS ALBA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/SGLARMESTRE CARL PETERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem av styret.Se mere
8. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortKAJANDER ApSKAJANDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Kaj Aage Andersen er medlem af ledelsen.Se mere