1. januar · midtjyllandsavis.dkStørre underskud end sidste år for KALLESØE INDUSTRILAK ApSDet er Henning Rasmussen, Aage Kirkegaard og Kaj Christensen. Les artikkel
1. januarUnderskudd på DKK 119.343 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarUnderskudd på DKK 371.435 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 1.137 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 36.825 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2022AdresseendringKC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Overskudd på DKK 149.575 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Overskudd på DKK 453.742 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021AdresseendringLeif, Frank og Kaj ChristensenLeif, Frank og Kaj Christensen flytter fra Them til Silkeborg. Kaj Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KC HOLDING SILKEBORG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020Overskudd på DKK 107.242 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020Overskudd på DKK 20.766 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2019Overskudd på DKK 23.304 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2019Overskudd på DKK 9.803 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2018Underskudd på DKK 38.611 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2018Underskudd på DKK 11.062 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2018Endring i eierkretsenLeif, Frank og Kaj Christensen I/SKaj Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Leif, Frank og Kaj Christensen I/S.Se mere
18. desember 2017Overskudd på DKK 794.080 KALLESØE INDUSTRILAK ApSKALLESØE INDUSTRILAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2017Overskudd på DKK 267.513 KC HOLDING SILKEBORG ApSKC HOLDING SILKEBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Kaj Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2017StiftelseLeif, Frank og Kaj Christensen I/SLeif, Frank og Kaj Christensen I/S stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Kaj Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere