9. august 2006Kaj Jakob Rasmussen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SKaj Jakob Rasmussen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 23 år.Se mere
17. februar 2006AdresseendringBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S flytter til ny adresse i Hammel. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeBILCENTRET HAMMEL INVEST A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
10. mai 2000Kaj Jakob Rasmussen forlater styretUGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/SKaj Jakob Rasmussen forlater styret for UGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/S etter en periode på 21 år.Se mere
10. mai 2000Kaj Jakob Rasmussen forlater styretINSIDE HAMMEL A/SKaj Jakob Rasmussen forlater styret for INSIDE HAMMEL A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. desember 1999Olav Christensen forlater ledelsenINSIDE HAMMEL A/SOlav Christensen forlater ledelsen for INSIDE HAMMEL A/S etter en periode på 1 år. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. desember 1999Hans Henrik Borup Laugesen blir med i ledelsenINSIDE HAMMEL A/SHans Henrik Borup Laugesen blir med i ledelsen for INSIDE HAMMEL A/S. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
23. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortINSIDE HAMMEL A/SINSIDE HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 1998 til 31. desember 1998. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
23. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortUGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/SUGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere
19. april 1999Erstatning i styretUGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/S3 endringer i styret for UGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/S. Kaj Jakob Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. april 1999Erstatning i styretINSIDE HAMMEL A/S5 endringer i styret for INSIDE HAMMEL A/S. Kaj Jakob Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 1999Jette Lützhøft Therkildsen forlater styretUGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/SJette Lützhøft Therkildsen forlater styret for UGEAVISEN FOR HAMMEL OG OMEGN A/S etter en periode på 2 år. Kaj Jakob Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Kaj Jakob Rasmussen er medlem av styret.Se mere