6. januarUnderskudd på DKK 2.157 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 1.986 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 724 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2021Kaj Sørensen forlater styretPecasu Corporation ApSKaj Sørensen forlater styret for Pecasu Corporation ApS etter en periode på 5 år.Se mere
20. januar 2021Endring i eierkretsenPecasu Corporation ApSPeter Bregnhøj reduserer sitt reelle eierskap av Pecasu Corporation ApS. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
21. desember 2020Underskudd på DKK 1,2 mio.Pecasu Corporation ApSPecasu Corporation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
21. desember 2020Overskudd på DKK 37.341 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2020AdresseendringPecasu Corporation ApSPecasu Corporation ApS flytter fra Læsø til Frederikshavn. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
10. juni 2020Nytt navn: Pecasu Corporation ApSMålaktier.dk ApSMålaktier.dk ApS skifter navn til Pecasu Corporation ApS. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
1. juni 2020Peter Bregnhøj blir med i ledelsenMålaktier.dk ApSPeter Bregnhøj erstatter Søren Wulff Bregnhøj i ledelsen for Målaktier.dk ApS etter en periode på 4 år. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
15. mai 2020Endring i eierkretsenMålaktier.dk ApSPeter Bregnhøj reduserer sitt reelle eierskap av Målaktier.dk ApS. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
29. februar 2020Endring i eierkretsenMålaktier.dk ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Målaktier.dk ApS. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
10. desember 2019Overskudd på DKK 158.090 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2019Underskudd på DKK 973.551 Målaktier.dk ApSMålaktier.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
4. november 2019Endring i eierkretsenMålaktier.dk ApSSøren Wulff Bregnhøj reduserer sitt reelle eierskap av Målaktier.dk ApS. Kaj Sørensen er styreleder.Se mere
30. april 2019Endring i eierkretsenMålaktier.dk ApSKaj Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Målaktier.dk ApS.Se mere
31. desember 2018Endring i eierkretsenMålaktier.dk ApSKaj Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av Målaktier.dk ApS.Se mere
7. desember 2018Underskudd på DKK 120.483 Sorenson Holding ApSSorenson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kaj Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2018Underskudd på DKK 228.578 Målaktier.dk ApSMålaktier.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Kaj Sørensen eier 33,5% av virksomheten.Se mere
2. februar 2018Kaj Sørensen forlater styretKatongo Invest ApSKaj Sørensen forlater styret for Katongo Invest ApS etter en periode på 1 år.Se mere