12. november 2023Underskudd på DKK 7.084 KUH Holding ApSKUH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 634.599 KH Steel ApSKH Steel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2022Underskudd på DKK 8.555 KUH Holding ApSKUH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mars 2021 til 30. april. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 569.073 KH Steel ApSKH Steel ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2021 til 30. april. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021StiftelseKH Steel ApSKH Steel ApS stiftes i bransjen fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021StiftelseKUH Holding ApSKUH Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2020Endring i eierkretsenKAJ U. HANSEN HOLDING ApSKaj Uffe Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av KAJ U. HANSEN HOLDING ApS.Se mere
20. desember 2019Ny status UNDER KONKURSKAJ U. HANSEN HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kaj Uffe Hansen eier 10% av virksomheten.Se mere
16. august 2019Kaj Uffe Hansen forlater ledelsenKAJ U. HANSEN HOLDING ApSKaj Uffe Hansen forlater ledelsen for KAJ U. HANSEN HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
16. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKAJ U. HANSEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kaj Uffe Hansen eier 10% av virksomheten.Se mere
8. april 2019Kaj Uffe Hansen forlater styretAktieselskabet af 31.3.2019Kaj Uffe Hansen forlater styret for Aktieselskabet af 31.3.2019 etter en periode på 11 år.Se mere
8. april 2019Kaj Uffe Hansen forlater ledelsenAktieselskabet af 31.3.2019Kaj Uffe Hansen forlater ledelsen for Aktieselskabet af 31.3.2019 etter en periode på 11 år.Se mere
8. april 2019Ny status UNDER KONKURSAktieselskabet af 31.3.2019Tidligere status: Normal. Kaj Uffe Hansen eier 90% av virksomheten.Se mere
1. april 2019Nytt navn: Aktieselskabet af 31.3.2019ØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/SØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/S skifter navn til Aktieselskabet af 31.3.2019. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2018 · Horsens FolkebladMaskinfabrik er flyttet til Odder - nu er der pladsSå min udlejer købte det, og jeg lejer det af ham, siger Kaj Hansen, der ejer Ødum Smede & Maskinfabrik. Les artikkel
18. juni 2018Underskudd på DKK 581.430 ØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/SØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2018Underskudd på DKK 596.748 KAJ U. HANSEN HOLDING ApSKAJ U. HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2018AdresseendringKAJ U. HANSEN HOLDING ApSKAJ U. HANSEN HOLDING ApS flytter fra Lystrup til Odder. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2018AdresseendringØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/SØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/S flytter fra Lystrup til Odder. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2017Heinrich Bruun Lausdahl forlater styretØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/SHeinrich Bruun Lausdahl forlater styret for ØDUM SMEDE & MASKINFABRIK A/S etter en periode på 3 år. Kaj Uffe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere