4. mars 2002Kajus Ehrenfred Østergaard forlater ledelsenEHRNO HOLDING ApSKajus Ehrenfred Østergaard forlater ledelsen for EHRNO HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. april 2001Kajus Ehrenfred Østergaard forlater styretEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SKajus Ehrenfred Østergaard forlater styret for EHRNO PLAST FLEXIBLE A/S etter en periode på 24 år.Se mere
25. april 2001Kajus Ehrenfred Østergaard forlater ledelsenEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SKajus Ehrenfred Østergaard forlater ledelsen for EHRNO PLAST FLEXIBLE A/S etter en periode på 24 år.Se mere
28. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SEHRNO PLAST FLEXIBLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortEHRNO HOLDING ApSEHRNO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SEHRNO PLAST FLEXIBLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortEHRNO HOLDING ApSEHRNO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1999Elin Østergaard forlater styretEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SElin Østergaard forlater styret for EHRNO PLAST FLEXIBLE A/S etter en periode på 22 år. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SEHRNO PLAST FLEXIBLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli til 30. september. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortEHRNO HOLDING ApSEHRNO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mai til 30. september. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1998Endring i eierkretsenEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SOle Østergaard registrert som reell eier av EHRNO PLAST FLEXIBLE A/S. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1998StiftelseEHRNO HOLDING ApSEHRNO HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortEHRNO PLAST FLEXIBLE A/SEHRNO PLAST FLEXIBLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 1997Nytt navn: EHRNO PLAST FLEXIBLE A/SEHRNO PLAST EMBALLAGE A/SEHRNO PLAST EMBALLAGE A/S skifter navn til EHRNO PLAST FLEXIBLE A/S. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortEHRNO PLAST EMBALLAGE A/SEHRNO PLAST EMBALLAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 1996Nytt navn: EHRNO PLAST EMBALLAGE A/SEHRNO PLAST EMBALLAGE ApSEHRNO PLAST EMBALLAGE ApS skifter navn til EHRNO PLAST EMBALLAGE A/S. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1988Nytt navn: EHRNO PLAST EMBALLAGE ApSEHRNO PRODUKT ApSEHRNO PRODUKT ApS skifter navn til EHRNO PLAST EMBALLAGE ApS. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 1977StiftelseEHRNO PRODUKT ApSEHRNO PRODUKT ApS stiftes i bransjen fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast. Kajus Ehrenfred Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere