6. august 2018Kamilla Engelberth Jørgensen forlater styretPRIMAGROUP A/SKamilla Engelberth Jørgensen forlater styret for PRIMAGROUP A/S etter en periode på 5 år.Se mere
13. januar 2018AdresseendringPRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S flytter fra Nibe til Støvring. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. desember 2017Overskudd på DKK 0 PRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2017Overskudd på DKK 63.856 PRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2016. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
10. september 2016AdresseendringPRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S flytter fra Aalborg SV til Nibe. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2015Regnskap for 2014 omgjortPRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
6. mai 2015Overskudd på DKK 15.364 PRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2014Overskudd på DKK 193.855 PRIMAGROUP A/SPRIMAGROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2014Nytt navn: PRIMAGROUP A/SSKYCAPITAL A/SSKYCAPITAL A/S skifter navn til PRIMAGROUP A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2013AdresseendringSKYCAPITAL A/SSKYCAPITAL A/S flytter fra København K til Aalborg SV. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2013Henrik Svarre Jørgensen slutter som adm. direktørSKYCAPITAL A/SHenrik Svarre Jørgensen slutter som adm. direktør i SKYCAPITAL A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2013Flere forlater styretSKYCAPITAL A/S2 medlemmer forlater styret for SKYCAPITAL A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2013Endring i eierkretsenSKYCAPITAL A/SBjarne Bilenberg registrert som reell eier av SKYCAPITAL A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2013Nytt navn: SKYCAPITAL A/SSKYCAPITAL PARTNERS A/SSKYCAPITAL PARTNERS A/S skifter navn til SKYCAPITAL A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2013Overskudd på DKK 45.000 SKYCAPITAL PARTNERS A/SSKYCAPITAL PARTNERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2013Ny status NORMALSKYCAPITAL PARTNERS A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2013Kamilla Engelberth Jørgensen blir med i styretSKYCAPITAL PARTNERS A/SKamilla Engelberth Jørgensen blir med i styret for SKYCAPITAL PARTNERS A/S.Se mere
21. mai 2013Henrik Svarre Jørgensen blir adm. direktørSKYCAPITAL PARTNERS A/SHenrik Svarre Jørgensen blir adm. direktør i SKYCAPITAL PARTNERS A/S. Kamilla Engelberth Jørgensen er medlem av styret.Se mere