2. oktober 2023Karen Margrethe Davidsen blir med i ledelsenRIIMA ApSKaren Margrethe Davidsen blir med i ledelsen for RIIMA ApS.Se mere
18. juni 1998Karen Margrethe Davidsen forlater styretTAULOV EL-SERVICE A/SKaren Margrethe Davidsen forlater styret for TAULOV EL-SERVICE A/S etter en periode på 11 år.Se mere
27. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Karen Margrethe Davidsen er medlem av styret.Se mere
27. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Karen Margrethe Davidsen er medlem av styret.Se mere
29. desember 1986StiftelseTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Karen Margrethe Davidsen er medlem av styret.Se mere