19. desember 2001Karen Marie Pedersen forlater ledelsenDACOFA ApSKaren Marie Pedersen forlater ledelsen for DACOFA ApS etter en periode på 16 år.Se mere
1. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortDACOFA ApSDACOFA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1987Flere forlater styretDACOFA ApS2 medlemmer forlater styret for DACOFA ApS. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1987Anders Jens Pedersen forlater ledelsenDACOFA ApSAnders Jens Pedersen forlater ledelsen for DACOFA ApS etter en periode på 2 år. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1986StiftelseDACOFA ApSDACOFA ApS stiftes i bransjen uoplyst. Karen Marie Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere