1. juliOverskudd på DKK 938.064 LILLY OG HERBERT HANSENS FONDLILLY OG HERBERT HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Karen-Marie Schurizek-Antonsen er styreleder.Se mere
27. juniJesper Bøgh Uldbjerg blir med i styretLILLY OG HERBERT HANSENS FONDJesper Bøgh Uldbjerg blir med i styret for LILLY OG HERBERT HANSENS FOND. Karen-Marie Schurizek-Antonsen er fortsatt styreleder.Se mere
21. maiFlemming Adamsen forlater styretLILLY OG HERBERT HANSENS FONDFlemming Adamsen forlater styret for LILLY OG HERBERT HANSENS FOND etter en periode på 37 år. Karen-Marie Schurizek-Antonsen er fortsatt styreleder.Se mere
30. juni 2023Birgitte Anthonsen blir med i styretLILLY OG HERBERT HANSENS FONDBirgitte Anthonsen blir med i styret for LILLY OG HERBERT HANSENS FOND. Karen-Marie Schurizek-Antonsen er fortsatt styreleder.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 302.944 LILLY OG HERBERT HANSENS FONDLILLY OG HERBERT HANSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Karen-Marie Schurizek-Antonsen er styreleder.Se mere
30. mai 2023Karen-Marie Schurizek-Antonsen blir ny styrelederLILLY OG HERBERT HANSENS FONDKaren-Marie Schurizek-Antonsen erstatter Birgitte Asmin Schurizek som styreleder hos LILLY OG HERBERT HANSENS FOND etter en periode på 2 år.Se mere