7. mai 2002Karen Rasmussen forlater ledelsenFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SKaren Rasmussen forlater ledelsen for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S etter en periode på 14 år.Se mere
10. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2001Erstatning i styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S3 endringer i styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 1997Frank Anders Nymann Jensen blir med i styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFrank Anders Nymann Jensen blir med i styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 1996Flere forlater styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S2 medlemmer forlater styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 1989Erik Rasmus Vinther forlater styretFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SErik Rasmus Vinther forlater styret for FISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S etter en periode på 1 år. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 1988StiftelseFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/SFISKERNES EJENDOMSSELSKAB. GRENAA A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Karen Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere