23. august 2016Karen Ruth Vestervang Ambirk forlater ledelsenAMBIRK HOLDING ApSKaren Ruth Vestervang Ambirk forlater ledelsen for AMBIRK HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
17. april 2015Underskudd på DKK 7.500 AMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2014Underskudd på DKK 3.180 AMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2014Henrik Lasthein blir med i ledelsenVITA MEDICAL ApSHenrik Lasthein erstatter Karen Ruth Vestervang Ambirk i ledelsen for VITA MEDICAL ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. oktober 2013AdresseendringAMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS flytter fra Køge til Hårlev. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2013AdresseendringVITA MEDICAL ApSVITA MEDICAL ApS flytter fra Køge til Hvidovre. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2013AdresseendringVITA MEDICAL ApSVITA MEDICAL ApS flytter fra København S til Køge. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2013AdresseendringAMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS flytter fra København S til Køge. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2013Underskudd på DKK 82.000 AMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2012 til 31. desember 2012. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2013Underskudd på DKK 227.441 VITA MEDICAL ApSVITA MEDICAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. april 2012 til 31. desember 2012. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2012StiftelseAMBIRK HOLDING ApSAMBIRK HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2012StiftelseVITA MEDICAL ApSVITA MEDICAL ApS stiftes i bransjen engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Karen Ruth Vestervang Ambirk er medlem af ledelsen.Se mere